田文,男,汉族,1964年4月生,湖南益阳人,1984年7月参加工作,1983年12月加入中国共产党,高级工程师,重庆建筑工程学院岩土结构工程专业毕业,研究生学历,工学硕士学位。
现任四川省自然资源厅党组副书记、副厅长、一级巡视员。
1980年9月—1984年7月??重庆建筑工程学院地下建筑结构专业学习
1984年7月—1987年9月??重庆建筑工程学院土木系施工教研室助教
1987年9月—1990年7月??重庆建筑工程学院建工系岩土结构工程专业研究生学习,获工学硕士学位
1990年7月—1992年7月??四川省万县市建筑总公司施工员、六建司副经理、总公司生产技术科科长
1992年7月—1994年8月??四川省万县市建筑总公司副总经理
1994年8月—1995年8月??四川省万县市建筑总公司党委书记、副总经理
1995年8月—1997年12月??四川省万县市建委副主任
1997年12月—2001年12月??四川省建设工程质量安全监督总站副站长(1998年3月晋升高级工程师)
2001年12月—2005年8月??四川省建设监察总队总队长
2005年8月—2007年6月??四川省建设厅总工程师
2007年6月—2009年12月??四川省建设厅总工程师、党组成员(2009年8月起挂职任甘孜州委常委、副州长)
2009年12月—2010年2月??四川省住房和城乡建设厅总工程师、党组成员,甘孜州委常委、副州长(挂职)
2010年2月—2011年12月??四川省住房和城乡建设厅副厅长、党组成员,甘孜州委常委、副州长(挂职)
2011年12月—2014年2月??四川省住房和城乡建设厅副厅长、党组成员
2014年2月—2016年11月??四川省乐山市委常委、常务副市长
2016年11月—2018年11月??四川省乐山市委副书记、总工会主席
2018年11月—2019年12月??四川省自然资源厅党组副书记、副厅长
2019年12月—????????????四川省自然资源厅党组副书记、副厅长、一级巡视员