田文,男,汉族,1964年4月生,湖南益阳人,1984年7月参加工作,1983年12月加入中国共产党,高级工程师,重庆建筑工程学院岩土结构工程专业毕业,研究生学历,工学硕士学位。
现任四川省自然资源厅党组副书记、副厅长、一级巡视员。
1980年9月—1984年7月 重庆建筑工程学院地下建筑结构专业学习
1984年7月—1987年9月 重庆建筑工程学院土木系施工教研室助教
1987年9月—1990年7月 重庆建筑工程学院建工系岩土结构工程专业研究生学习,获工学硕士学位
1990年7月—1992年7月 四川省万县市建筑总公司施工员、六建司副经理、总公司生产技术科科长
1992年7月—1994年8月 四川省万县市建筑总公司副总经理
1994年8月—1995年8月 四川省万县市建筑总公司党委书记、副总经理
1995年8月—1997年12月 四川省万县市建委副主任
1997年12月—2001年12月 四川省建设工程质量安全监督总站副站长(1998年3月晋升高级工程师)
2001年12月—2005年8月 四川省建设监察总队总队长
2005年8月—2007年6月 四川省建设厅总工程师
2007年6月—2009年12月 四川省建设厅总工程师、党组成员(2009年8月起挂职任甘孜州委常委、副州长)
2009年12月—2010年2月 四川省住房和城乡建设厅总工程师、党组成员,甘孜州委常委、副州长(挂职)
2010年2月—2011年12月 四川省住房和城乡建设厅副厅长、党组成员,甘孜州委常委、副州长(挂职)
2011年12月—2014年2月 四川省住房和城乡建设厅副厅长、党组成员
2014年2月—2016年11月 四川省乐山市委常委、常务副市长
2016年11月—2018年11月 四川省乐山市委副书记、总工会主席
2018年11月—2019年12月 四川省自然资源厅党组副书记、副厅长
2019年12月— 四川省自然资源厅党组副书记、副厅长、一级巡视员